Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Virksomhedsform | Hvidhvask | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-08-01 tilføjes Vedtægter: 2023-08-01 (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2016-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordic Eye General Partner ApS. (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2016-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordic Eye Invest ApS. (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2016-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordic Eye Management ApS. (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-03-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Brand New Ventures Group ApS. (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Brand New Ventures Group ApS. (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-10-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Brand New Ventures Group ApS. (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Brand New Ventures Group ApS. (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2023-01-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pernillevej 14, 2400 København NV (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusgade 40, 4. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusgade 40, 4. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Læssøesgade 25, 4. tv., 2200 København N (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-09-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-09-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-09-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-09-02 tilføjes Navne: Space Gum ApS (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-09-01 fjernes Navne: Joakim Warnoe IVS (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-09-02 tilføjes Vedtægter: 2021-09-02 (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2021-09-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-09-01 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-02-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-31 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Læssøesgade 25, 4. tv., 2200 København N (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2020-04-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-04-01 tilføjes Kontaktoplysninger: joakimwarnoe@gmail.com (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Korsørgade 32, 4. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-03-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-02-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2018-02-28 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-02-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-01-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-01-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-01-24 tilføjes Vedtægter: 2018-01-24 (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2018-01-24 fjernes Revisor: SKATTEINFORM STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-01-05 tilføjes Revisor: SKATTEINFORM STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-01-05 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2016-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korsørgade 32, 4. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2016-10-28 tilføjes Direktion: Joakim Vilhelm Warnøe (direktør) (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-10-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i Nordic Capital-strukturen, samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2016-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-08-31 (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-28 (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-10-28 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2016-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2016-10-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-10-28 tilføjes Kapitalvaluta: EUR (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2016-10-28 tilføjes Legale ejere: Joakim Vilhelm Warnøe (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2016-10-28 tilføjes Navne: Joakim Warnoe IVS (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2016-10-28 tilføjes Reelle ejere: Joakim Vilhelm Warnøe (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2016-10-28 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-10-28 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-10-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2016-10-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2016-10-28 tilføjes Stiftere: Joakim Vilhelm Warnøe (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-10-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-10-28 tilføjes Vedtægter: 2016-10-28 (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2016-10-28 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2016-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-03)