Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2016-10-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KI INVEST, GRAM ApS. (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brogårdvej 1, 6510 Gram (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-10-25 tilføjes Direktion: Klaus Ipsen (direktør) (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-10-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber samt at foretage enhver form for investering og al hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-01 (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-10-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-10-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-10-25 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-10-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-10-25 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-10-25 tilføjes Legale ejere: Klaus Ipsen (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2016-10-25 tilføjes Navne: Klaus Ipsen Holding ApS (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-10-25 tilføjes Reelle ejere: Klaus Ipsen (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2016-10-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-10-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-10-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-10-25 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-10-25 tilføjes Stiftere: Klaus Ipsen (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-10-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-10-25 tilføjes Vedtægter: 2016-10-25 (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-10-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-02)