Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Henrik Himmer | 20.12.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Bering Pedersen | 20.12.2023 | 12.06.2024 | direktør |
Christian Bering Pedersen | 11.09.2020 | 19.12.2023 | adm. dir |
Ulrik Drejsig Petersen | 30.06.2020 | 11.09.2020 | adm. dir |
Peter Theo Sorgenfrei | 11.11.2016 | 30.06.2020 | adm. dir |
Adam Nicolai Erritzøe | 24.10.2016 | 11.11.2016 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Philipp Emanuel Scheiweller | 29.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Philipp Wetzel | 14.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lars Henrik Himmer | 25.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Ulrik Drejsig Petersen | 25.03.2021 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Cédric Nyvlt | 14.04.2023 | 29.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Tina Majgård Moltke-Leth | 25.03.2021 | 14.04.2023 | næstformand |
Tina Majgård Moltke-Leth | 11.09.2020 | 24.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Ulrik Drejsig Petersen | 11.09.2020 | 24.03.2021 | næstformand |
Christian Swane Mourier | 25.04.2018 | 14.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Henning Siersbæk | 25.04.2018 | 11.09.2020 | næstformand |
Ulrik Drejsig Petersen | 25.04.2018 | 10.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Adam Nicolai Erritzøe | 11.11.2016 | 23.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jens Jørgen Jessen Bjerrisgaard | 24.10.2016 | 25.03.2021 | formand |
Jakob Skram-Jensen | 24.10.2016 | 25.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Kim Skovgaard Rasmussen | 24.10.2016 | 25.04.2018 | næstformand |