Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Bülowsgade 68, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-02-06 fjernes Bestyrelse: Jacob Møller Jensen (formand) (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-02-06 fjernes Direktion: Jacob Møller Jensen (direktør) (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-02-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-04-30 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-02-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-01 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-02-06 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-02-06 fjernes Legale ejere: Kiloo Ventures A/S (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-02-06 fjernes Navne: Djinni ApS (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-02-06 fjernes Reelle ejere: Simon Møller, Jacob Møller Jensen (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-02-06 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-02-06 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-02-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-02-06 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-02-06 fjernes Stiftere: Vand Holding ApS, Rismankar Holding IVS (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-02-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2018-09-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bülowsgade 68, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2018-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Klostergade 28, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-03-06 tilføjes Bestyrelse: Svend Jørgen Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2018-03-06 fjernes Bestyrelse: Jashar Rismankar (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-01-05 tilføjes Direktion: Jacob Møller Jensen (direktør) (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2018-01-05 fjernes Direktion: Jashar Rismankar (adm. dir.) (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-01-05 tilføjes Legale ejere: Kiloo Ventures A/S (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2018-01-05 fjernes Legale ejere: Vand Holding ApS, Rismankar Holding IVS (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-01-04 fjernes Legale ejere: Kiloo Ventures A/S (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-01-05 tilføjes Reelle ejere: Simon Møller, Jacob Møller Jensen (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2018-01-05 fjernes Reelle ejere: Mehrzad Shookohi Vand (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-01-04 fjernes Reelle ejere: Simon Møller, Jacob Møller Jensen (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-12-11 tilføjes Direktion: Jashar Rismankar (adm. dir.) (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2017-12-11 fjernes Direktion: Mehrzad Shookohi Vand (direktør) (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-11 fjernes Bestyrelse: Mehrzad Shookohi Vand (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klostergade 28, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2016-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 54, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-12-08 tilføjes Bestyrelse: Mehrzad Shookohi Vand (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2016-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 54, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 54, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2016-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 54, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2016-11-01 tilføjes Bestyrelse: Jashar Rismankar (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2016-11-01 tilføjes Direktion: Mehrzad Shookohi Vand (direktør) (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2016-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive kurér-, detail- og handelsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2016-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-04-30 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2016-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-01 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2016-11-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2016-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2016-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2016-11-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2016-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2016-11-01 tilføjes Legale ejere: Kiloo Ventures A/S, Vand Holding ApS, Rismankar Holding IVS (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2016-11-01 tilføjes Navne: Djinni ApS (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2016-11-01 tilføjes Reelle ejere: Simon Møller, Jacob Møller Jensen, Mehrzad Shookohi Vand (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2016-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2016-11-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2016-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2016-11-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2016-11-01 tilføjes Stiftere: Vand Holding ApS, Rismankar Holding IVS (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2016-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsesformanden, af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2016-11-01 tilføjes Vedtægter: 2016-11-01 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2016-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2016-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-25)