Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2016-11-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Lifeletic ApS. (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2018-01-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Maison Creative IVS. (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2020-03-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Ålandsgade 49, st. tv., 2300 København S (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-01 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-18 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-18 fjernes Kontaktoplysninger: nickasferg@gmail.com (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-18 fjernes Legale ejere: Nick Skaarup Asferg (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-18 fjernes Navne: NSA Holding IVS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-18 fjernes Stiftere: Nick Skaarup Asferg (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-18 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-02-18 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2019-04-13 Statstidende Dekret
Den 2019-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-04-14)
Den 2019-02-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-04-14)
Den 2018-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-04-14)
Den 2018-12-01 fjernes Direktion: Nick Skaarup Asferg (adm. dir.) (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålandsgade 49, st. tv., 2300 København S (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-11-01 tilføjes Direktion: Nick Skaarup Asferg (adm. dir.) (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2016-11-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at fungere som et holdingselskab. (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-01 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-11-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000,00 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-11-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-11-01 tilføjes Kontaktoplysninger: nickasferg@gmail.com (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-11-01 tilføjes Legale ejere: Nick Skaarup Asferg (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-11-01 tilføjes Navne: NSA Holding IVS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-11-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-11-01 tilføjes Stiftere: Nick Skaarup Asferg (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-11-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2016-11-01 tilføjes Vedtægter: 2016-11-01 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-01)