Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Dekret | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Bestyrelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2016-12-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: H&L SCAN ANTENNA ApS. (offentliggjort 2016-12-13)
Den 2024-03-01 Statstidende Dekret
Den 2023-09-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-10-01)
Den 2023-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 fjernes Direktion: Ole Pflug (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2022-07-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-25 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-09-10 (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2019-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-09-10 tilføjes Direktion: Ole Pflug (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2019-09-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2019-09-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2019-08-16 fjernes Bestyrelse: Ole Pflug (formand) (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2019-08-16 fjernes Direktion: Ole Pflug (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maglegårdsvej 211, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-26 tilføjes Bestyrelse: Ole Pflug (formand) (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2016-10-26 tilføjes Direktion: Ole Pflug (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2016-10-26 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje aktier eller anparter i andre selskaber og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-26 (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-26 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-26 tilføjes Legale ejere: Ole Pflug (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-26 tilføjes Navne: PflugCo Holding ApS (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-26 tilføjes Reelle ejere: Ole Pflug (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2016-10-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-26 tilføjes Stiftere: Ole Pflug (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Direktøren. (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2016-10-26 tilføjes Vedtægter: 2016-10-26 (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-16)