Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-07 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2016-08-29 sletter virksomheden Ejerskaber: AH HOLDING INVEST ApS. (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2017-11-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Embark Biotech ApS. (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2018-04-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AH & JH INVEST ApS. (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-08-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ceremedy Holdings ApS. (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2020-01-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Argo Biotech ApS. (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-01-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vangehusvej 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-08-29 tilføjes Direktion: Casper Tind Hansen (direktør) (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-08-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed, og virksomhed der er naturligt forbundet hermed. (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-01 (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-08-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2016-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-08-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-08-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-08-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-08-29 tilføjes Legale ejere: Casper Tind Hansen (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2016-08-29 tilføjes Navne: CTH Holding Invest ApS (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-08-29 tilføjes Reelle ejere: Casper Tind Hansen (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2016-08-29 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-08-29 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-08-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-08-29 tilføjes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-08-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-08-29 tilføjes Vedtægter: 2016-08-29 (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-08-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-01)