Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2023-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Revninge Bygade 20, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-18 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-18 fjernes Kontaktoplysninger: finn@offersen.org (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-18 fjernes Navne: Kerteminde Skipper-Ligbærerlaug (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-18 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2020-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Revninge Bygade 20, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2020-01-15 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2020-01-15 tilføjes Kontaktoplysninger: finn@offersen.org (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2020-01-15 tilføjes Navne: Kerteminde Skipper-Ligbærerlaug (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2020-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2019-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Revninge Bygade 20, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2019-11-02)
Den 2019-11-02 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2019-11-02)
Den 2019-11-02 fjernes Kontaktoplysninger: finn@offersen.org (offentliggjort 2019-11-02)
Den 2019-11-02 fjernes Navne: Kerteminde Skipper-Ligbærerlaug (offentliggjort 2019-11-02)
Den 2019-11-02 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2019-11-02)
Den 2018-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Revninge Bygade 20, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2019-11-02)
Den 2018-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Revninge Bygade 20, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2016-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Revninge Bygade 20, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2016-10-31 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2019-11-02)
Den 2016-10-31 tilføjes Kontaktoplysninger: finn@offersen.org (offentliggjort 2019-11-02)
Den 2016-10-31 tilføjes Navne: Kerteminde Skipper-Ligbærerlaug (offentliggjort 2019-11-02)
Den 2016-10-31 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2019-11-02)