Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Revisor | xbrl | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2023-09-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2016-10-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: A Science JutLand ApS. (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2016-10-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DMK KOLDING A/S. (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2016-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Denmark Electric International ApS. (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2023-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-15 fjernes Direktion: Imad Mousa Kadhim Al-Mousa (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haderslevvej 140, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Haderslevvej 140, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-07-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haderslevvej 140, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2016-10-31 tilføjes Direktion: Imad Mousa Kadhim Al-Mousa (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2016-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selsakber samt at foretage enhver form for investering og al hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-31 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-31 tilføjes Legale ejere: Imad Mousa Kadhim Al-Mousa, Ayad Mousa Kadhim Al-Mousa (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2016-10-31 tilføjes Navne: MAI Holding Kolding ApS (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-31 tilføjes Reelle ejere: Imad Mousa Kadhim Al-Mousa, Ayad Mousa Kadhim Al-Mousa (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2016-10-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-31 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2016-10-31 tilføjes Stiftere: Imad Mousa Kadhim Al-Mousa, Ayad Mousa Kadhim Al-Mousa (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2016-10-31 tilføjes Vedtægter: 2016-10-31 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)