Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2024-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Industriparken 21, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-02-01 fjernes Bestyrelse: Peter Bager (formand) (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-02-01 fjernes Direktion: Birger Østergaard Christensen (direktør) (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-02-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-02-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-31 (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-02-01 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-02-01 fjernes Kontaktoplysninger: bch@steens.dk (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-02-01 fjernes Legale ejere: ØC Group af 5. juli 2018 ApS (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-02-01 fjernes Navne: BLT 2016 A/S (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-02-01 fjernes Reelle ejere: Mette Schilling Melson, Marie Louise Østergaard Grundtvig Christensen, Birger Østergaard Christensen (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-02-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-02-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-02-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-02-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-02-01 fjernes Stiftere: VIKING TRADING ApS (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-02-01 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2023-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriparken 21, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2023-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Industriparken 21, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-09-19 tilføjes Kontaktoplysninger: bch@steens.dk (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2023-09-18 fjernes Kontaktoplysninger: prm@steens.dk (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-04-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriparken 21, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2021-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedevej 16, 7430 Ikast (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2021-02-03 tilføjes Kontaktoplysninger: prm@steens.dk (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2021-02-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-31 tilføjes Navne: BLT 2016 A/S (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2020-01-30 fjernes Navne: Belodan A/S (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-31 tilføjes Vedtægter: 2020-01-31 (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedevej 16, 7430 Ikast (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2018-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedevej 16, 7430 Ikast (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-02 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2018-10-02 fjernes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-09 tilføjes Reelle ejere: Mette Schilling Melson, Marie Louise Østergaard Grundtvig Christensen, Birger Østergaard Christensen (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2018-07-08 fjernes Reelle ejere: Birger Østergaard Christensen (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2018-07-06 tilføjes Legale ejere: ØC Group af 5. juli 2018 ApS (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2018-07-06 fjernes Legale ejere: VIKING TRADING ApS (offentliggjort 2018-07-12)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedevej 16, 7430 Ikast (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2016-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriparken 21, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Industriparken 21, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-31 tilføjes Bestyrelse: Peter Bager (formand) (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2016-10-31 tilføjes Direktion: Birger Østergaard Christensen (direktør) (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2016-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2016-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2016-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-31 (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2016-10-31 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2016-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2016-10-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2016-10-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2016-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2016-10-31 tilføjes Legale ejere: VIKING TRADING ApS (offentliggjort 2018-07-12)
Den 2016-10-31 tilføjes Navne: Belodan A/S (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2016-10-31 tilføjes Reelle ejere: Birger Østergaard Christensen (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2016-10-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2016-10-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2016-10-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2016-10-31 tilføjes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Stiftere: VIKING TRADING ApS (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2016-10-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2016-10-31 tilføjes Vedtægter: 2016-10-31 (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2016-10-31 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2016-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-01)