Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tækkemandsvej 7, 4300 Holbæk (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-18 tilføjes Direktion: Jannik Rydahl (direktør) (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre service- og reparationsarbejder på automobiler og lastvogne og enhver hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-18 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-18 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-18 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-18 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-18 tilføjes Kontaktoplysninger: ordrupgaardentreprise@gmail.com (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-18 tilføjes Legale ejere: Laila Vibeke Rydahl, Jannik Rydahl, Thomas Henry Davidsen Rydahl (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2016-10-18 tilføjes Navne: TR Auto og Lastvognsservice ApS (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-18 tilføjes Reelle ejere: Laila Vibeke Rydahl, Jannik Rydahl, Thomas Henry Davidsen Rydahl (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2016-10-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-18 tilføjes Stiftere: Thomas Henry Davidsen Rydahl, Laila Vibeke Rydahl, Jannik Rydahl (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-18 tilføjes Vedtægter: 2016-10-18 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-31)