Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
xbrl | Legale ejere | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2023-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Espegårdsvej 51, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-25 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-06 fjernes Hjemmeside: www.comease.dk (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-06 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-06 fjernes Kontaktoplysninger: tviby@outlook.com (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-06 fjernes Navne: ComEase IVS (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-06 fjernes Reelle ejere: Torben Viby Jensen (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-06 fjernes Stiftere: Torben Viby Jensen, Jan Mathorne (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-06 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2022-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2022-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-01-22)
Den 2022-01-21 Statstidende Dekret
Den 2021-11-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-01-22)
Den 2021-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-01-22)
Den 2021-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-09-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-28 fjernes Bestyrelse: Torben Viby Jensen (formand) (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-28 fjernes Direktion: Torben Viby Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 fjernes Legale ejere: Viby Capitals IVS (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-06-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-01 tilføjes Reelle ejere: Torben Viby Jensen (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Espegårdsvej 51, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Svendborgvej 226, 5260 Odense S (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2016-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svendborgvej 226, 5260 Odense S (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2016-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Svendborgvej 224, 5260 Odense S (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-11-18 tilføjes Hjemmeside: www.comease.dk (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-11-17 fjernes Hjemmeside: www.GDPR.dk (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2016-11-18 tilføjes Kontaktoplysninger: tviby@outlook.com (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-11-17 fjernes Kontaktoplysninger: jm@comease.dk (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2016-11-10 tilføjes Kontaktoplysninger: jm@comease.dk (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2016-11-18 tilføjes Legale ejere: Viby Capitals IVS (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2016-11-17 fjernes Legale ejere: Viby Capitals IVS, ANDERLEDES ApS (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2016-11-18 fjernes Bestyrelse: Jan Mathorne (næstformand) (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2016-11-18 fjernes Direktion: Jan Mathorne (direktør) (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2016-11-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svendborgvej 224, 5260 Odense S (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-10-25 tilføjes Bestyrelse: Jan Mathorne (næstformand) (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2016-10-25 tilføjes Direktion: Jan Mathorne (direktør) (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2016-10-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med Konsulent og servicevirksomhed indenfor Compliance generelt og med fokus på Persondataforordningen fra EU og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-25 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-10-25 tilføjes Hjemmeside: www.GDPR.dk (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2016-10-25 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-10-25 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000,00 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-10-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-10-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-10-25 tilføjes Legale ejere: Viby Capitals IVS, ANDERLEDES ApS (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2016-10-25 tilføjes Navne: ComEase IVS (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-10-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-10-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-10-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-10-25 tilføjes Stiftere: Torben Viby Jensen, Jan Mathorne (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-10-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2016-10-25 tilføjes Vedtægter: 2016-10-25 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-10-25 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-28)