Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jonas Christian Emanuel Ryberg | 14.08.2023 | 27.10.2023 | adm. dir |
Peter Ørding Andreasen | 13.02.2020 | 14.08.2023 | adm. dir |
Peter Ørding Andreasen | 01.08.2019 | 12.02.2020 | direktør |
Mikkel Winston | 01.10.2017 | 13.02.2020 | adm. dir |
Mads Emil Fast Dahlerup | 28.10.2016 | 01.10.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Hansen | 01.07.2019 | 20.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Nistrup | 01.07.2019 | 20.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Peter Rene Kubicki | 01.07.2019 | 20.09.2019 | bestyrelsesmedlem |