Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingridsvej 101, 7400 Herning (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Fyrrevej 14, 7400 Herning (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2016-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: HERNING SKOV HAVE & PARK ApS. (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2022-05-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2022-05-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2022-05-20 tilføjes Vedtægter: 2022-05-20 (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2022-05-20 fjernes Revisor: BLICHER REVISION & RÅDGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2022-05-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fyrrevej 14, 7400 Herning (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2016-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Fyrrevej 12, 7400 Herning (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fyrrevej 12, 7400 Herning (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-09-01 tilføjes Direktion: Hans Lyhne (adm. dir.) (offentliggjort 2016-10-28)
Den 2016-09-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at være holdingselskab og varetage formueforvaltning (offentliggjort 2016-10-28)
Den 2016-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-10-28)
Den 2016-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-17 (offentliggjort 2016-10-28)
Den 2016-09-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-10-28)
Den 2016-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-10-28)
Den 2016-09-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-10-28)
Den 2016-09-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-10-28)
Den 2016-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-28)
Den 2016-09-01 tilføjes Legale ejere: Hans Lyhne (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-09-01 tilføjes Navne: Lyhne 1 Invest ApS (offentliggjort 2016-10-28)
Den 2016-09-01 tilføjes Reelle ejere: Hans Lyhne (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2016-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-28)
Den 2016-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-28)
Den 2016-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2016-09-01 tilføjes Revisor: BLICHER REVISION & RÅDGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2016-09-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2016-10-28)
Den 2016-09-01 tilføjes Vedtægter: 2016-09-01 (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2016-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-28)
Den 2016-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-28)