Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Bestyrelse | xbrl | Kapital | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | Formål | ||||
Navne | Virksomhedsform | Tegningsregel | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Hovedbranche | Årsbeskæftigelse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-27 tilføjes Direktion: Frank Sillas Hagen Olesen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-27 fjernes Direktion: Jesper Boie Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-27 fjernes Bestyrelse: Morten Ravn Frederiksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 596.787,00 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-18 tilføjes Legale ejere: Mobility & Energy Group ApS, ABridge ApS, NIC. CHRISTIANSEN GRUPPEN A/S, BAGGER-SØRENSEN & CO. A/S, HOXOH ApS (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-17 fjernes Legale ejere: HOXOH ApS, Mobility & Energy Group ApS, ABridge ApS, NIC. CHRISTIANSEN GRUPPEN A/S, BAGGER-SØRENSEN & CO. A/S (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-18 tilføjes Reelle ejere: James Thomas Ross Jackson (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-17 fjernes Reelle ejere: James Thomas Ross Jackson (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-18 tilføjes Vedtægter: 2023-12-18 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-05-31 tilføjes Vedtægter: 2023-05-31 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-05-12 tilføjes Vedtægter: 2023-05-12 (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-05-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling og salg af batterisystemer og relaterede produkter og anden virksomhed beslægtet hermed (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2023-05-12 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-05-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-05-12 tilføjes Legale ejere: Mobility & Energy Group ApS, ABridge ApS, NIC. CHRISTIANSEN GRUPPEN A/S, BAGGER-SØRENSEN & CO. A/S, Hands-on Mikrofonden A/S (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-05-11 fjernes Legale ejere: Mobility & Energy Group ApS, ABridge ApS, NIC. CHRISTIANSEN GRUPPEN A/S, BAGGER-SØRENSEN & CO. A/S (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2023-05-12 tilføjes Navne: Nerve Smart Systems A/S (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2023-05-11 fjernes Navne: Nerve Smart Systems ApS (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2023-05-12 tilføjes Reelle ejere: James Thomas Ross Jackson (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-05-11 fjernes Reelle ejere: James Thomas Ross Jackson (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2023-05-12 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2023-05-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2023-05-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-27 tilføjes Vedtægter: 2023-01-27 (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2022-12-13 tilføjes Vedtægter: 2022-12-13 (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2022-12-09 tilføjes Reelle ejere: James Thomas Ross Jackson (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2022-12-08 fjernes Reelle ejere: James Thomas Ross Jackson (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2022-07-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og direktøren i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-07-14 tilføjes Bestyrelse: Morten Ravn Frederiksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2022-07-14 tilføjes Kapital (Kapital): 152.000,00 (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2022-07-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2022-07-14 tilføjes Legale ejere: Mobility & Energy Group ApS, ABridge ApS, NIC. CHRISTIANSEN GRUPPEN A/S, BAGGER-SØRENSEN & CO. A/S, HOXOH ApS (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2022-07-13 fjernes Legale ejere: Mobility & Energy Group ApS (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-07-14 tilføjes Reelle ejere: James Thomas Ross Jackson (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2022-07-14 fjernes Reelle ejere: Jesper Boie Rasmussen (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-07-13 fjernes Reelle ejere: James Thomas Ross Jackson (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-07-14 tilføjes Vedtægter: 2022-07-14 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-06-29 tilføjes Reelle ejere: Jesper Boie Rasmussen (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-06-29 fjernes Reelle ejere: Laura Justine Kamis Wrang (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-31 tilføjes Reelle ejere: Laura Justine Kamis Wrang, James Thomas Ross Jackson (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2021-05-30 fjernes Reelle ejere: James Thomas Ross Jackson, Laura Justine Kamis Wrang (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2020-07-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-03 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er udvikling og salg af batterisystemer og relaterede produkter og dermed relateret virksomhed (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2019-04-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2019-04-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af batterier og akkumulatorer (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-01 tilføjes Vedtægter: 2019-04-01 (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2019-04-01 fjernes Direktion: Pouline Charlotte Friderichsen Middleton (direktør) (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre dele og tilbehør til motorkøretøjer (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-08 tilføjes Hjemmeside: www.nervesmartsystems.com (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-11-08 tilføjes Kontaktoplysninger: info@nervesmartsystems.com (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-06-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af de to direktører. (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-27 tilføjes Reelle ejere: Laura Justine Kamis Wrang (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-28 tilføjes Direktion: Jesper Boie Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2017-06-27 fjernes Direktion: Jesper Boie Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-01 tilføjes Direktion: Pouline Charlotte Friderichsen Middleton (direktør) (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-24 tilføjes Navne: Nerve Smart Systems ApS (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2017-03-23 fjernes Navne: NeRVe Smart Systems ApS (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2017-03-24 tilføjes Vedtægter: 2017-03-24 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-18 tilføjes Navne: NeRVe Smart Systems ApS (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2017-01-17 fjernes Navne: NeRVe Next Road Vehicle ApS (offentliggjort 2017-01-30)
Den 2017-01-18 tilføjes Vedtægter: 2017-01-18 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-01-01 tilføjes Direktion: Jesper Boie Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-31 fjernes Direktion: Pouline Charlotte Friderichsen Middleton (direktør) (offentliggjort 2017-01-30)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langebjergvænget 19, 4000 Roskilde (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-10-27 tilføjes Direktion: Pouline Charlotte Friderichsen Middleton (direktør) (offentliggjort 2017-01-30)
Den 2016-10-27 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er køretøjsudvikling og handel. (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2016-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-27 (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-10-27 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre dele og tilbehør til motorkøretøjer (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2016-10-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2016-10-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2016-10-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-10-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-10-27 tilføjes Legale ejere: Mobility & Energy Group ApS (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2016-10-27 tilføjes Navne: NeRVe Next Road Vehicle ApS (offentliggjort 2017-01-30)
Den 2016-10-27 tilføjes Reelle ejere: James Thomas Ross Jackson (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2016-10-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-10-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-10-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-10-27 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-10-27 tilføjes Stiftere: Mobility & Energy Group ApS (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-10-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2016-10-27 tilføjes Vedtægter: 2016-10-27 (offentliggjort 2017-01-30)
Den 2016-10-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2016-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-27)