Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Reelle ejere | ||||
Legale ejere | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sonnesgade 4, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Balticagade 15, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2016-10-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Lienz ApS. (offentliggjort 2016-10-28)
Den 2017-04-10 sletter virksomheden Ejerskaber: GreenDozer.com ApS. (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GreenDozer.com ApS. (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Balticagade 15, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2022-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Balticagade 15, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-06-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 tilføjes Reelle ejere: Pernille Elgaard (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-05-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-13 tilføjes Legale ejere: Pernille Elgaard (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2018-04-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Balticagade 15, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2016-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Balticagade 15, st. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2016-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Balticagade 15, st. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2016-10-25 tilføjes Direktion: Jan Rohde Laursen (direktør) (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-10-25 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt udøve investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-25 (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-10-25 tilføjes Hjemmeside: www.lienz.dk (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-10-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-10-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-10-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-10-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-10-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-10-25 tilføjes Kontaktoplysninger: janrohde@lienz.dk (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-10-25 tilføjes Legale ejere: Jan Rohde Laursen (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2016-10-25 tilføjes Navne: Lienz Holding ApS (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-10-25 tilføjes Reelle ejere: Jan Rohde Laursen (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2016-10-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-10-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-10-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-10-25 tilføjes Stiftere: Jan Rohde Laursen (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-10-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-10-25 tilføjes Vedtægter: 2016-10-25 (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-10-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-27)