Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | ||||
Kapital | Vedtægter | Tegningsregel | Formål | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2023-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Rygaardsvej 2, 4. 4., 7000 Fredericia (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Direktion: Martin Henrik Lissner (direktør) (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-01 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-12-04 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Kontaktoplysninger: lissner86@hotmail.com (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Legale ejere: Martin Henrik Lissner (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Navne: Frios Holding ApS (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Reelle ejere: Martin Henrik Lissner (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Stiftere: Martin Henrik Lissner (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2016-11-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Barberselskabet IVS. (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2017-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Høgh Hairstudio ApS. (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2019-08-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Yazzy's Pita ApS. (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Yazzy's Pita ApS. (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2020-06-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2020-06-02 tilføjes Navne: Frios Holding ApS (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2020-06-01 fjernes Navne: Frios Holding IVS (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-06-02 tilføjes Vedtægter: 2020-06-02 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2020-06-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2020-06-01 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rygaardsvej 2, 4. 4., 7000 Fredericia (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2019-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Pantheonsgade 20, 1. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-06 tilføjes Kontaktoplysninger: lissner86@hotmail.com (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-28 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-12-04 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2019-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2019-01-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2018-12-04 tilføjes Direktion: Martin Henrik Lissner (direktør) (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2018-12-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2018-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2018-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-29 fjernes Direktion: Martin Henrik Lissner (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-03-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-01 tilføjes Direktion: Martin Henrik Lissner (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2016-11-01 tilføjes Legale ejere: Martin Henrik Lissner (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2016-11-01 tilføjes Reelle ejere: Martin Henrik Lissner (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2016-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2016-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2016-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2016-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pantheonsgade 20, 1. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2016-10-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2016-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2016-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-01 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2016-10-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2016-10-26 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2016-10-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2016-10-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2016-10-26 tilføjes Navne: Frios Holding IVS (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2016-10-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2016-10-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2016-10-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2016-10-26 tilføjes Stiftere: Martin Henrik Lissner (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2016-10-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2016-10-26 tilføjes Vedtægter: 2016-10-26 (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2016-10-26 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-08)