Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 147, 3460 Birkerød (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2021-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsherrensvej 152, 2720 Vanløse (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2018-04-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Brdr. Krogsgaard ApS. (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2019-03-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ANCR Copenhagen ApS. (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2020-03-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-28 tilføjes Navne: ANCR Holding ApS (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-27 fjernes Navne: ANCR Holding IVS (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-28 tilføjes Vedtægter: 2019-01-28 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-27 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsherrensvej 152, 2720 Vanløse (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2016-10-25 tilføjes Direktion: Johnny Romvig Micheletti Krogsgård (direktør) (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2016-10-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve holding virksomhed med aktiebesiddelse, finansiering samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2016-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2016-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-25 (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2016-10-25 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2016-10-25 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2016-10-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2016-10-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2016-10-25 tilføjes Legale ejere: Johnny Romvig Micheletti Krogsgård (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2016-10-25 tilføjes Navne: ANCR Holding IVS (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2016-10-25 tilføjes Reelle ejere: Johnny Romvig Micheletti Krogsgård (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2016-10-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2016-10-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2016-10-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2016-10-25 tilføjes Stiftere: Johnny Romvig Micheletti Krogsgård (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2016-10-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2016-10-25 tilføjes Vedtægter: 2016-10-25 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2016-10-25 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2016-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-26)