Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Dekret | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: CannaDoc ApS. (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2024-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Gymnasievej 5, 3660 Stenløse (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-05-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-05-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-12 (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-05-28 fjernes Hjemmeside: www.canna-therapeutic.com (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-05-28 fjernes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-05-28 fjernes Kontaktoplysninger: info@canna-therapeutic.com (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-05-28 fjernes Legale ejere: CBD-International ApS, MS INCUBATOR ApS (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-05-28 fjernes Navne: Canna Therapeutic ApS (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-05-28 fjernes Reelle ejere: Steen Plesner Pontoppidan, Mette Andersen (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-05-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-05-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-05-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-05-28 fjernes Stiftere: MSVISION ApS, CBD-Danmark Holding ApS (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-05-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2021-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2021-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-10-25 fjernes Direktion: Steen Plesner Pontoppidan (adm. dir.) (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-10-27 Statstidende Dekret
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-08-21 tilføjes Reelle ejere: Mette Andersen (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2019-08-20 fjernes Reelle ejere: Mette Andersen (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-29 tilføjes Reelle ejere: Mette Andersen (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-07-28 fjernes Reelle ejere: Mette Andersen (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-07-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-21 tilføjes Reelle ejere: Mette Andersen (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-06-20 fjernes Reelle ejere: Mette Andersen (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-24 tilføjes Reelle ejere: Mette Andersen (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2019-01-23 fjernes Reelle ejere: Mette Andersen (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-01 tilføjes Legale ejere: MS INCUBATOR ApS (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2018-12-01 fjernes Legale ejere: MSVISION ApS (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gymnasievej 5, 3660 Stenløse (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2018-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Gymnasievej 5, 3660 Stenløse (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2018-07-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2018-07-06 fjernes Revisor: Nyberg & Nielsen ejendomsudlejning I/S (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2018-07-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gymnasievej 5, 3660 Stenløse (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-10-03 tilføjes Hjemmeside: www.canna-therapeutic.com (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-28 tilføjes Legale ejere: CBD-International ApS (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2017-06-28 tilføjes Reelle ejere: Mette Andersen (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2017-06-27 fjernes Reelle ejere: Mette Andersen (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2016-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Gydevang 39-41, 3450 Allerød (offentliggjort 2016-11-13)
Den 2016-11-13 tilføjes Kontaktoplysninger: info@canna-therapeutic.com (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2016-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gydevang 39-41, 3450 Allerød (offentliggjort 2016-11-13)
Den 2016-10-12 tilføjes Direktion: Steen Plesner Pontoppidan (adm. dir.) (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2016-10-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at forske i og udvikle lægemidler baseret på naturstoffer og dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2016-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2016-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-12 (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2016-10-12 tilføjes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2016-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2016-10-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2016-10-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2016-10-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2016-10-12 tilføjes Legale ejere: MSVISION ApS (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2016-10-12 tilføjes Navne: Canna Therapeutic ApS (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2016-10-12 tilføjes Reelle ejere: Mette Andersen, Steen Plesner Pontoppidan (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2016-10-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2016-10-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2016-10-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2016-10-12 tilføjes Revisor: Nyberg & Nielsen ejendomsudlejning I/S (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2016-10-12 tilføjes Stiftere: MSVISION ApS, CBD-Danmark Holding ApS (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2016-10-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør eller af den samlede direktion (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2016-10-12 tilføjes Vedtægter: 2016-10-12 (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2016-10-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2016-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-28)