Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2016-10-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LNI Rådgivende Ingeniørfirma ApS. (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2019-09-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LNI Ejendomme ApS. (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2019-05-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-06 tilføjes Kontaktoplysninger: ln@lni-ing.dk (offentliggjort 2016-11-06)
Den 2016-11-05 fjernes Kontaktoplysninger: lars_nielsen@youmail.dk (offentliggjort 2016-11-06)
Den 2016-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønvangen 77, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-24 tilføjes Direktion: Lars Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i LNI Rådgivende Ingeniørfirma ApS, ligesom det er selskabets formål at investere i værdipapirer (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-24 (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-24 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-24 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-24 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-24 tilføjes Kontaktoplysninger: lars_nielsen@youmail.dk (offentliggjort 2016-11-06)
Den 2016-10-24 tilføjes Legale ejere: Lars Nielsen (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2016-10-24 tilføjes Navne: LNNI Holding ApS (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-24 tilføjes Reelle ejere: Lars Nielsen (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2016-10-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-24 tilføjes Stiftere: Lars Nielsen (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-24 tilføjes Vedtægter: 2016-10-24 (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-24)