Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jeppe Christian Klug Madsen | 04.10.2023 | direktør |
Kenneth Sørensen | 20.04.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jeppe Christian Klug Madsen | 01.04.2023 | 20.04.2023 | direktør |
Kim Nielsen | 01.01.2018 | 04.10.2023 | direktør |
Flemming Kristian Nielsen | 24.10.2016 | 31.12.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Nielsen | 07.06.2022 | 01.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jeppe Christian Klug Madsen | 07.06.2022 | 01.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Sørensen | 07.06.2022 | 01.04.2023 | formand |
Erik Kuhr Sørensen | 24.10.2016 | 07.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Hans Bak Ibsen | 24.10.2016 | 07.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jens Bak Ibsen | 24.10.2016 | 07.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lasse Buhl Jørgensen | 24.10.2016 | 07.06.2022 | formand |
Kim Nielsen | 24.10.2016 | 06.06.2022 | bestyrelsesmedlem |