Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Christian Voldmester | 01.07.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Stian Glendrange | 21.10.2016 | 01.07.2022 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Stein Alexander Eriksen | 07.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Risto Tapani Gaggl | 24.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Tomi Janne Halttunen | 24.11.2023 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sigmund Laszlo Toth | 01.07.2022 | 07.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Erik Johannes Heinonen | 01.07.2022 | 24.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Veli Pekka Tennilä | 01.07.2022 | 10.11.2023 | formand |
Nicholas Michael Hammeken | 06.10.2020 | 01.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lars Peter Rasmussen | 19.12.2018 | 06.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Henning Skov Andersen | 30.11.2016 | 01.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Nicholas Michael Hammeken | 30.11.2016 | 19.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Gudmund Killi | 21.10.2016 | 01.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Wilhelm Mohn | 21.10.2016 | 01.07.2022 | formand |
Stian Glendrange | 21.10.2016 | 30.11.2016 | bestyrelsesmedlem |