Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Tegningsregel | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Persillehaven 40, 21. 337., 2730 Herlev (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-05-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-05-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-15 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-05-07 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-05-07 fjernes Kontaktoplysninger: aro@accura.dk (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-05-07 fjernes Navne: Frb. Rengøringskompagni IVS (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-05-07 fjernes ObligatoriskEmail: kontakt@frb-ren.dk (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-05-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-05-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-05-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-05-07 fjernes Stiftere: Matin Jamal Hasan (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-05-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-04-16 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2018-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-02-07 tilføjes Kontaktoplysninger: aro@accura.dk (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2018-02-06 fjernes Kontaktoplysninger: hbg.revision@gmail.com (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2018-01-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2017-12-09 fjernes Direktion: Matin Jamal Hasan (direktør) (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2016-11-15 tilføjes Direktion: Matin Jamal Hasan (direktør) (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2016-11-15 tilføjes Kontaktoplysninger: hbg.revision@gmail.com (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2016-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2016-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Persillehaven 40, 21. 337., 2730 Herlev (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2016-10-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med vinduespolering, vask og rengøring service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2016-10-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2016-10-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-15 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2016-10-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2016-10-21 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2016-10-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2016-10-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2016-10-21 tilføjes Navne: Frb. Rengøringskompagni IVS (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2016-10-21 tilføjes ObligatoriskEmail: kontakt@frb-ren.dk (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2016-10-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2016-10-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2016-10-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2016-10-21 tilføjes Stiftere: Matin Jamal Hasan (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2016-10-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2016-10-21 tilføjes Vedtægter: 2016-10-21 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2016-10-21 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2016-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-10-21)