Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Formål | Hovedbranche | ||||
Navne | Vedtægter | Bibranche | Direktion | ||||
Interessenter | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-19 tilføjes Binavne: K/S Selandia Training, K/S Selandia Courses, K/S Selandia Academy, K/S Selandia, K/S Business the Smart Way (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive uddannelsesvirksomhed og sælge standardiserede ydelser og skabeloner indenfor økonomi, regnskab samt dertil beslægtede opgaver og områder. Specifikke rådgivnings- og serviceydelser vil blive udført af andre, herunder bla. andre dele af koncernen. (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-19 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-10-18 fjernes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-10-19 tilføjes Navne: K/S Selandia Kurser (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-18 fjernes Navne: K/S Business the Smart Way (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-19 tilføjes Vedtægter: 2023-10-19 (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-19 fjernes Bibranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-03-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-17 tilføjes Binavne: K/S Controlleren (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-16 fjernes Binavne: K/S Business the Smart Way (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-17 tilføjes Navne: K/S Business the Smart Way (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2021-09-16 fjernes Navne: K/S Controlleren (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-17 tilføjes Vedtægter: 2021-09-17 (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2021-06-13 tilføjes Binavne: K/S Selandia Consulting Group, K/S Selandia Consulting, K/S Dancon Group (offentliggjort 2021-06-12)
Den 2021-06-13 tilføjes Vedtægter: 2021-06-13 (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-05-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-09 tilføjes Direktion: Komplementarselskabet Diana 2 ApS (direktør) (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-09 fjernes Direktion: Komplementarselskabet Diana 1 IVS (direktør) (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-09 tilføjes Interessenter: Komplementarselskabet Diana 2 ApS (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-09 fjernes Interessenter: Komplementarselskabet Diana 1 IVS (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-09 tilføjes Vedtægter: 2020-01-09 (offentliggjort 2021-06-12)
Den 2019-04-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2016-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgevænget 23, 4293 Dianalund (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2016-10-06 tilføjes Bibranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2016-10-06 tilføjes Binavne: K/S Business the Smart Way, K/S Your First Business, K/S Styr på regnskaberne, K/S Start dit firma, K/S Serious Entrepreneur, K/S Results the Smart Way, K/S Improving Your Bottom Line, K/S Excel in Business, K/S Excel at Work (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2016-10-06 tilføjes Direktion: Komplementarselskabet Diana 1 IVS (direktør) (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2016-10-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde rådgivnings-, uddannelses- og servicevirksomhed indenfor økonomi, regnskab og IT samt dertil beslægtede opgaver og områder. (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2016-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2016-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-06 (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2016-10-06 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2016-10-06 tilføjes Interessenter: Komplementarselskabet Diana 1 IVS (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2016-10-06 tilføjes Legale ejere: Selandia Regnskaber ApS, Per Bjerre Holm, HOLICON HOLDING ApS (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2016-10-06 tilføjes Navne: K/S Controlleren (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2016-10-06 tilføjes Reelle ejere: Per Bjerre Holm (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2016-10-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2016-10-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2016-10-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2016-10-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Komplementarselskabet. (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2016-10-06 tilføjes Vedtægter: 2016-10-06 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2016-10-06 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2016-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-20)