Sektion (alle) | |||||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Direktion | Tegningsregel | ||||
Ejerskaber | xbrl | Kapital | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-08-26 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2024-08-21 (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-21 tilføjes Direktion: Jørgen Rugholm Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-08-19 fjernes Direktion: Jørgen Rugholm Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2021-12-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: 22. november 2021 ApS. (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2022-01-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Thylander Gruppen A/S. (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2024-08-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-11-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-11-16 tilføjes Vedtægter: 2021-11-16 (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-10-22 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-10-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-10-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-22 tilføjes Vedtægter: 2021-10-22 (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-10-05 tilføjes Vedtægter: 2021-10-05 (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kong Valdemars Vej 23, 2840 Holte (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2016-10-15 tilføjes Direktion: Jørgen Rugholm Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2016-10-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt at udøve investeringsvirksomhed og anden beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2016-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2016-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-15 (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2016-10-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2016-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2016-10-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2016-10-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2016-10-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2016-10-15 tilføjes Legale ejere: Susanne Rugholm Jensen, Jørgen Rugholm Jensen (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2016-10-15 tilføjes Navne: FutureConsumer Invest 2 ApS (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2016-10-15 tilføjes Reelle ejere: Susanne Rugholm Jensen, Jørgen Rugholm Jensen (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2016-10-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2016-10-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2016-10-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2016-10-15 tilføjes Stiftere: Susanne Rugholm Jensen, Jørgen Rugholm Jensen (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2016-10-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2016-10-15 tilføjes Vedtægter: 2016-10-15 (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2016-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2016-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-19)