Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Ejerskaber | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-08 tilføjes Navne: MPGS Holding ApS (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-07 fjernes Navne: MPGS Holding IVS (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-01 tilføjes Navne: MPGS Holding IVS (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-08 tilføjes Vedtægter: 2021-10-08 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-01 tilføjes Vedtægter: 2021-10-01 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestermarksvej 11, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie 58, st. th., 7100 Vejle (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-10-04 tilføjes Kontaktoplysninger: per@gosmercosnult.dk (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-10-03 fjernes Kontaktoplysninger: musters.raj@gmail.com (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-10-01 tilføjes Direktion: Per Godsk Stelmach (adm. dir.) (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-10-01 fjernes Direktion: Rick Arnoldus Johannes Musters (adm. dir.) (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-10-01 tilføjes Legale ejere: Per Godsk Stelmach (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-10-01 fjernes Legale ejere: Rick Arnoldus Johannes Musters (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-10-01 tilføjes Reelle ejere: Per Godsk Stelmach (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-10-01 fjernes Reelle ejere: Rick Arnoldus Johannes Musters (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2016-10-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Gosmer Consult IVS. (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2018-11-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Gosmer Consult IVS. (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-09-30 fjernes Navne: R.A.J Musters Holding IVS (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie 58, st. th., 7100 Vejle (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Svendsgade 10, 3. th., 7100 Vejle (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-02-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Reelle ejere: Rick Arnoldus Johannes Musters (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2016-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svendsgade 10, 3. th., 7100 Vejle (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2016-10-11 tilføjes Direktion: Rick Arnoldus Johannes Musters (adm. dir.) (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2016-10-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, helt eller delvis andre virksomheder og derfor fungere som holding/kapital selskab. (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2016-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2016-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-11 (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2016-10-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2016-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2016-10-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2016-10-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2016-10-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2016-10-11 tilføjes Kontaktoplysninger: musters.raj@gmail.com (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2016-10-11 tilføjes Legale ejere: Rick Arnoldus Johannes Musters (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2016-10-11 tilføjes Navne: R.A.J Musters Holding IVS (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2016-10-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2016-10-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2016-10-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2016-10-11 tilføjes Stiftere: Rick Arnoldus Johannes Musters (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2016-10-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af en direktør. (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2016-10-11 tilføjes Vedtægter: 2016-10-11 (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2016-10-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2016-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-20)