Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Hovedbranche | Binavne | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-31 tilføjes Direktion: Henning Dalhoff Larsen (direktør) (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygmestervej 7, 5750 Ringe (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2018-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ove Gjeddes Vej 23, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-29 tilføjes Hjemmeside: www.bu-perkins.dk (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-29 tilføjes Kontaktoplysninger: info@bu-perkins.dk (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ove Gjeddes Vej 23, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 56, 2600 Glostrup (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2017-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2016-12-31 fjernes Hovedbranche: Installation af industrimaskiner og -udstyr (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2016-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 56, 2600 Glostrup (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2016-10-13 tilføjes Binavne: BU Power Systems Danmark ApS, BU Power Systems ApS, BU Power Denmark ApS, BU Power Danmark ApS, BU Power ApS (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-10-13 tilføjes Direktion: Franz Klemens Focks (direktør) (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-10-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor salg af motorer, reservedele og service med teknisk assistance. (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-13 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-10-13 tilføjes Hovedbranche: Installation af industrimaskiner og -udstyr (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2016-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-10-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-10-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-10-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-10-13 tilføjes Legale ejere: BU Power Group GmbH (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-13 tilføjes Navne: BU Power Systems Denmark ApS (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-10-13 tilføjes Reelle ejere: Dr. Carsten Bücker (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2016-10-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-10-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-10-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-10-13 tilføjes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-10-13 tilføjes Stiftere: BU Power Group GmbH (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-10-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af direktionen. (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-10-13 tilføjes Vedtægter: 2016-10-13 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-10-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-19)