Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Reelle ejere | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-02-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-30 tilføjes Vedtægter: 2020-01-30 (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-01-30 fjernes Direktion: Casper Opitius Littrup (direktør) (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2019-12-31 tilføjes Reelle ejere: Susanne Manly Larsen (offentliggjort 2019-12-31)
Den 2019-12-31 fjernes Reelle ejere: Casper Opitius Littrup (offentliggjort 2019-12-31)
Den 2019-12-30 fjernes Reelle ejere: Susanne Manly Larsen (offentliggjort 2019-12-31)
Den 2019-12-31 fjernes Legale ejere: Littrup ApS (offentliggjort 2019-12-31)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-10-20 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-10-19 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-10-10 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-10-18 tilføjes Legale ejere: Littrup ApS, Manly Holding ApS (offentliggjort 2019-12-31)
Den 2016-10-18 tilføjes Reelle ejere: Susanne Manly Larsen, Casper Opitius Littrup (offentliggjort 2019-12-31)
Den 2016-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2016-10-10 tilføjes Direktion: Casper Opitius Littrup (direktør) (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2016-10-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at beskæftige sig med udvikling, produktion og salg af organisationsudviklingsydel-ser samt andre ydelser i relation hertil. (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2016-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2016-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-10 (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2016-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2016-10-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2016-10-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2016-10-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2016-10-10 tilføjes Kontaktoplysninger: info@hbdi.dk (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2016-10-10 tilføjes Navne: Herrmann International Denmark ApS (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2016-10-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2016-10-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2016-10-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2016-10-10 tilføjes Stiftere: Manly Holding ApS, Littrup ApS (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2016-10-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2016-10-10 tilføjes Vedtægter: 2016-10-10 (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2016-10-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2016-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-18)