Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2016-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FS INVESTMENT HOLDING A/S - KINA. (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2016-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NMF Industries A/S. (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2021-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NÆSBY MASKINFABRIK HOLDING A/S - KINA. (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2023-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højager 90, 5270 Odense N (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2023-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Højager 90, 5270 Odense N (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2023-07-14 tilføjes Legale ejere: FS INVESTMENT ApS, NMF Group ApS (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-07-13 fjernes Legale ejere: FS INVESTMENT ApS (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-07-14 tilføjes Reelle ejere: Majbritt Skovsager Nielsen (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-07-13 fjernes Reelle ejere: Majbritt Skovsager Nielsen (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-05-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-16 tilføjes Direktion: Hans-David Ellekær (adm. dir.) (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2020-03-16 fjernes Direktion: Bjarne Poulsen (direktør) (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2020-03-16 tilføjes Legale ejere: FS INVESTMENT ApS (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2020-03-16 fjernes Legale ejere: Kring Invest ApS (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2020-03-15 fjernes Legale ejere: FS INVESTMENT ApS (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højager 90, 5270 Odense N (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2016-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Højager 50, 5270 Odense N (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højager 50, 5270 Odense N (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-04 tilføjes Direktion: Bjarne Poulsen (direktør) (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2016-10-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2016-10-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2016-10-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-04 (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2016-10-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2016-10-04 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2016-10-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2016-10-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2016-10-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2016-10-04 tilføjes Legale ejere: FS INVESTMENT ApS, Kring Invest ApS (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2016-10-04 tilføjes Navne: NMF Group Holding ApS (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2016-10-04 tilføjes Reelle ejere: Majbritt Skovsager Nielsen (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2016-10-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2016-10-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2016-10-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2016-10-04 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2016-10-04 tilføjes Stiftere: Kring Invest ApS, FS INVESTMENT ApS (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2016-10-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2016-10-04 tilføjes Vedtægter: 2016-10-04 (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2016-10-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2016-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-18)