Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 45, 1260 København K (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 45, 1260 København K (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2016-10-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Lykkebo Ejendomme ApS. (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2024-02-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 45, 1260 København K (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 16, kl., 1256 København K (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 16, kl., 1256 København K (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2021-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 16, kl., 1256 København K (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-01-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 16, kl., 1256 København K (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2017-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 4, kl., 1256 København K (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2016-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 4, kl., 1256 København K (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2016-10-03 tilføjes Direktion: Sverre Thornes (direktør) (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2016-10-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber, samt dermed, efter ledelsens skøn, beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2016-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2016-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-03 (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2016-10-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2016-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2016-10-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2016-10-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2016-10-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2016-10-03 tilføjes Legale ejere: Akkumulator AS (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2016-10-03 tilføjes Navne: Lykkebo Ejendomme Holding ApS (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2016-10-03 tilføjes Reelle ejere: Sverre Thornes (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2016-10-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2016-10-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2016-10-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2016-10-03 tilføjes Stiftere: Akkumulator AS (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2016-10-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2016-10-03 tilføjes Vedtægter: 2016-10-03 (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2016-10-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2016-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-17)