Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anette Sølberg Kjær Nielsen | 25.03.1999 | 03.10.2001 | bestyrelse |
Ingrid Ulskov Matthiesen | 03.04.1997 | 03.10.2001 | suppleant |
Ingrid Stensgaard Christensen | 08.08.1995 | 03.10.2001 | bestyrelse |
Margrethe Hansen | 08.08.1995 | 03.10.2001 | bestyrelse |
Lisbeth Schmidt Larsen | 08.08.1995 | 03.10.2001 | bestyrelse |
Conny Lund Langholm | 08.08.1995 | 03.10.2001 | bestyrelse |
Torben Langæble Pedersen | 08.08.1995 | 25.03.1999 | bestyrelse |
Vagn Mortensen | 08.08.1995 | 03.04.1997 | bestyrelse |
Arne Nielsen | 08.08.1995 | 03.04.1997 | bestyrelse |
Margit Juel | 08.08.1995 | 03.04.1997 | bestyrelse |
Conny Lund Langholm | 08.08.1995 | 03.04.1997 | suppleant |