Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Direktion | Legale ejere | ||||
Revisor | Tegningsregel | Binavne | Kapital | ||||
Hvidhvask | Bibranche | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-25 fjernes Reelle ejere: Sigmund Weenas (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2022-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Center Boulevard 5, 2300 København S (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Center Boulevard 5, 2300 København S (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Center Boulevard 5, 2300 København S (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Center Boulevard 5, 2300 København S (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-06-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Center Boulevard 5, 2300 København S (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2018-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Center Boulevard 5, 2300 København S (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-04 fjernes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-04 fjernes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-05 tilføjes Vedtægter: 2017-10-05 (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-06-30 tilføjes Bestyrelse: Trude Wenaas (formand) (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 fjernes Bestyrelse: Oscar Claudius Crohn (formand) (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Direktion: Lars Wenaas (adm. dir.) (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 fjernes Direktion: Henrik Gram (direktør) (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Legale ejere: Wenaas Hotels Denmark ApS (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 fjernes Legale ejere: BCHG Holding A/S (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Reelle ejere: Sigmund Weenas, Lars Wenaas (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets administrerende direktør alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Vedtægter: 2017-06-30 (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-06-28 tilføjes Vedtægter: 2017-06-28 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Binavne: Bella Sky Hotel A/S (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-04-26 tilføjes Vedtægter: 2017-04-26 (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2016-12-12 tilføjes Legale ejere: BCHG Holding A/S (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2016-12-11 fjernes Legale ejere: Bellakvarter A/S (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-31 tilføjes Vedtægter: 2016-10-31 (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2016-10-14 tilføjes Vedtægter: 2016-10-14 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2016-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Center Boulevard 5, 2300 København S (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2016-10-14 tilføjes Bestyrelse: Oscar Claudius Crohn (formand) (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2016-10-14 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-10-14 tilføjes Direktion: Henrik Gram (direktør) (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2016-10-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i og drift af fast ejendom, samt al virksomhed som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2016-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-14 (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2016-10-14 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-10-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-10-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-10-14 tilføjes Legale ejere: Bellakvarter A/S (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-10-14 tilføjes Navne: Bella Sky A/S (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-10-14 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2016-10-14 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2016-10-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-10-14 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2016-10-14 tilføjes Stiftere: GORRISSEN FEDERSPIEL KOMPLEMENTAR ADVOKATANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-10-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen og en direktør i forening, af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2016-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-14)