Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2016-11-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: J.H. HOLDING, MARIAGER ApS. (offentliggjort 2016-11-16)
Den 2019-04-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-03 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-16 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2017-10-16 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN, MARIAGERFJORD, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-05-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rinddalen 19, 9550 Mariager (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-09-30 tilføjes Direktion: John Haderslev (direktør) (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt investering af afkast af kapitalandele. (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-09-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-09-30 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-09-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-09-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-09-30 tilføjes Legale ejere: John Haderslev (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2016-09-30 tilføjes Navne: J.H. Invest, Mariager ApS (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-09-30 tilføjes Reelle ejere: John Haderslev (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2016-09-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-09-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-09-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2016-09-30 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN, MARIAGERFJORD, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2016-09-30 tilføjes Stiftere: John Haderslev (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-09-30 tilføjes Vedtægter: 2016-09-30 (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-14)