Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
xbrl | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 34, 3., 1264 København K (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-21 fjernes Direktion: Zia Katarina Lyckvall (direktør) (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-13 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-21 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-21 fjernes Kontaktoplysninger: zia@lyckvall.com (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-21 fjernes Legale ejere: Zia Katarina Lyckvall (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-21 fjernes Navne: Ineo ApS (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-21 fjernes Omlægningsperiode slut: 2019-12-31 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-21 fjernes Omlægningsperiode start: 2019-10-01 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-21 fjernes Reelle ejere: Zia Katarina Lyckvall (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-21 fjernes Stiftere: Zia Katarina Lyckvall (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2017-08-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Datoselskabet OF af marts 2023 A/S. (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2020-05-26 sletter virksomheden Ejerskaber: OfficeFit A/S. (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2022-12-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Datoselskabet OF af marts 2023 A/S. (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2023-02-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: OfficeFit A/S. (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-11-25 tilføjes Vedtægter: 2019-11-25 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2019-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-12-31 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2019-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-10-01 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2019-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2019-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2019-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 34, 3., 1264 København K (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2019-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 25, 4. th., 1358 København K (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-01-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 25, 4. th., 1358 København K (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2018-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Tordenskjoldsgade 17, 5., 1055 København K (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-02-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-23 tilføjes Kontaktoplysninger: zia@lyckvall.com (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2017-08-22 fjernes Kontaktoplysninger: jessica@lyckvall.com (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2017-08-16 tilføjes Vedtægter: 2017-08-16 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2016-10-31 tilføjes Vedtægter: 2016-10-31 (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2016-10-13 tilføjes Vedtægter: 2016-10-13 (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tordenskjoldsgade 17, 5., 1055 København K (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2016-10-13 tilføjes Direktion: Zia Katarina Lyckvall (direktør) (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2016-10-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering og finansiering samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2016-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2016-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-13 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2016-10-13 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2016-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2016-10-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2016-10-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2016-10-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2016-10-13 tilføjes Kontaktoplysninger: jessica@lyckvall.com (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2016-10-13 tilføjes Legale ejere: Zia Katarina Lyckvall (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2016-10-13 tilføjes Navne: Ineo ApS (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2016-10-13 tilføjes Reelle ejere: Zia Katarina Lyckvall (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2016-10-13 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2016-10-13 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2016-10-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2016-10-13 tilføjes Stiftere: Zia Katarina Lyckvall (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2016-10-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2016-10-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2016-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-21)