Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2019-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Statholdervej 11, 4. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 fjernes Binavne: Bjoerkkel IVS (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 fjernes Direktion: Mikkel Sønderup Bruhn (direktør) (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-03-31 (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-07 (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af bijouteri og lignende varer (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 fjernes Legale ejere: Mikkel Sønderup Bruhn, Thor Bjørn Andersen (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 fjernes Navne: Bjørkkel IVS (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 fjernes ObligatoriskEmail: mikkelsbruhn@hotmail.com (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 fjernes Reelle ejere: Mikkel Sønderup Bruhn, Thor Bjørn Andersen (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 fjernes Stiftere: Thor Bjørn Andersen, Mikkel Sønderup Bruhn (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2018-09-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Statholdervej 11, 4. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2016-10-07 tilføjes Binavne: Bjoerkkel IVS (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2016-10-07 tilføjes Direktion: Mikkel Sønderup Bruhn (direktør) (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2016-10-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af smykker og andre genstande samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2016-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-03-31 (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2016-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-07 (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2016-10-07 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af bijouteri og lignende varer (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2016-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 4.000,00 (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2016-10-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2016-10-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2016-10-07 tilføjes Legale ejere: Mikkel Sønderup Bruhn, Thor Bjørn Andersen (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2016-10-07 tilføjes Navne: Bjørkkel IVS (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2016-10-07 tilføjes ObligatoriskEmail: mikkelsbruhn@hotmail.com (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2016-10-07 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Sønderup Bruhn, Thor Bjørn Andersen (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2016-10-07 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2016-10-07 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2016-10-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2016-10-07 tilføjes Stiftere: Thor Bjørn Andersen, Mikkel Sønderup Bruhn (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2016-10-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2016-10-07 tilføjes Vedtægter: 2016-10-07 (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2016-10-07 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2016-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-12)