Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-09-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Belsager 97, 2670 Greve (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-09-20 fjernes Direktion: Mario Bækdal Rosenvold (direktør) (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-09-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-10-12 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-09-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-13 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-09-20 fjernes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-09-20 fjernes Kontaktoplysninger: info@it-learning.dk (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-09-20 fjernes Legale ejere: Mario Bækdal Rosenvold, Silas Marco Sandermann Krogen (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-09-20 fjernes Navne: IT Learning IVS (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-09-20 fjernes ObligatoriskEmail: smskrogen@hotmail.com (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-09-20 fjernes Regnskabs år: --10-12 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-09-20 fjernes Regnskabs år: --10-13 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-09-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-09-20 fjernes Stiftere: Silas Marco Sandermann Krogen, Mario Bækdal Rosenvold (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-09-20 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2016-10-14 tilføjes Legale ejere: Mario Bækdal Rosenvold, Silas Marco Sandermann Krogen (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2016-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Belsager 97, 2670 Greve (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2016-10-13 tilføjes Direktion: Mario Bækdal Rosenvold (direktør) (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2016-10-13 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udbyde it undervisning. (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2016-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-10-12 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2016-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-13 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2016-10-13 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2016-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000,00 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2016-10-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): null (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2016-10-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2016-10-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2016-10-13 tilføjes Kontaktoplysninger: info@it-learning.dk (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2016-10-13 tilføjes Navne: IT Learning IVS (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2016-10-13 tilføjes ObligatoriskEmail: smskrogen@hotmail.com (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2016-10-13 tilføjes Regnskabs år: --10-12 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2016-10-13 tilføjes Regnskabs år: --10-13 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2016-10-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2016-10-13 tilføjes Stiftere: Silas Marco Sandermann Krogen, Mario Bækdal Rosenvold (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2016-10-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2016-10-13 tilføjes Vedtægter: 2016-10-13 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2016-10-13 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2016-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-20)