Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2016-10-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Alstrup Østerskov A/S. (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2018-03-14 sletter virksomheden Ejerskaber: SafeShare ApS. (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2018-04-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ProteQ - safe solutions ApS. (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-09-17 sletter virksomheden Ejerskaber: SafeJournal IVS. (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lærkevej 6, 4300 Holbæk (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Blindestræde 3, 4300 Holbæk (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blindestræde 3, 4300 Holbæk (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2016-10-08 tilføjes Direktion: Ann Christina Rindom Sørensen (direktør) (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-10-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-10-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-10-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-08 (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-10-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-10-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-10-08 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-10-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-10-08 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-10-08 tilføjes Kontaktoplysninger: acrindom@gmail.com (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-10-08 tilføjes Legale ejere: Ann Christina Rindom Sørensen (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2016-10-08 tilføjes Navne: ACSØ Holding ApS (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-10-08 tilføjes Reelle ejere: Ann Christina Rindom Sørensen (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2016-10-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-10-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-10-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-10-08 tilføjes Stiftere: Ann Christina Rindom Sørensen (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-10-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-10-08 tilføjes Vedtægter: 2016-10-08 (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-10-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-13)