Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-09-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LT BOLIGER ApS. (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-09-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: REFSVINDINGE ENTREPRENØR ApS. (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-26)
Den 2016-10-01 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-26)
Den 2016-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkevej 3, 5853 Ørbæk (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-09-30 tilføjes Direktion: Lars Kruse (direktør) (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele og foretage passiv kapitalanbringelse samt hermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-09-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-09-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-09-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-09-30 tilføjes Legale ejere: Lars Kruse (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2016-09-30 tilføjes Navne: Kirkevej 3 Holding ApS (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-09-30 tilføjes Reelle ejere: Lars Kruse (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2016-09-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-09-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-09-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-26)
Den 2016-09-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-26)
Den 2016-09-30 tilføjes Stiftere: Lars Kruse (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-09-30 tilføjes Vedtægter: 2016-09-30 (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-12)