Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
John Bergholdt | 07.12.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Lindhardt | 17.10.2016 | 07.12.2017 | direktør |
Peter Andreas Stakemann | 01.10.2016 | 17.10.2016 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Rita Sørensen | 03.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
John Bergholdt | 07.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lotte Iglemose Paaske | 07.12.2017 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Blaabjerg | 02.02.2018 | 03.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Hans Henrik Jensen | 07.12.2017 | 02.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Lindhardt | 17.10.2016 | 07.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lotte Iglemose Paaske | 17.10.2016 | 06.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
John Bergholdt | 17.10.2016 | 06.12.2017 | formand |
Peter Andreas Stakemann | 01.10.2016 | 17.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
Ulf Lund | 01.10.2016 | 17.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Jeffrey Malherbes Gullacksen | 01.10.2016 | 17.10.2016 | formand |