Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carsten Schøtt Pedersen | 09.12.2019 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jacob Jannik Arentoft | 01.10.2016 | 09.12.2019 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Genter Lohmann | 18.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Rune Skovmand Bosselmann | 27.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Schøtt Pedersen | 01.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jacob Jannik Arentoft | 01.10.2016 | 27.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Rasmus Boeriths Vestergaard | 01.10.2016 | 27.07.2022 | bestyrelsesmedlem |