Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Erik Majland Andersen(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Erik Majland Andersen | 01.12.2022 |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Andelsforeningen af 17.7.1982, afd. 2. | 34574294 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
JO 2020 Holding ApS | 41641096 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Majland Entreprise | 38102532 | Aktiv | El-installation (432100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
27.02.2018 | 0,28 (km) | Carl Bernhards Vej 13B, 1817 Frederiksberg C | Platanvej 7, 1810 Frederiksberg C |
13.01.2020 | 0,38 (km) | Platanvej 7, 1810 Frederiksberg C | Carl Bernhards Vej 13C, 1817 Frederiksberg C |
23.02.2023 | 4,88 (km) | Carl Bernhards Vej 13C, 1817 Frederiksberg C | Gustav Johannsens Vej 48, 2000 Frederiksberg |
Majland Entreprise. |
Sidst opdateret den 19.10.2016 og angivet som gældende fra 12.10.2016 (2914 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Maj Kyndborg | 30649117 |
Majlab consult | 34861900 |
Majland & Dalager | 25443810 |
MAJLAND A/S | 29626901 |
Majland Entreprise | 38102532 |
MAJLAND HOLDING ApS | 32887899 |
MAJLAND STAUDER ApS | 26300835 |
MAJL ApS | 41906448 |
MAJ Laursen Holding ApS | 43696548 |
MAJLERGAARD HOLDING ApS | 34217556 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Erik Majland Andersen(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 50 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Erik Majland Andersen(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 50 % | 50 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |