Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Binavne | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2017-05-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Friendly Cloud IVS. (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2017-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: VENZO OPERATIONS A/S. (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2017-09-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Devopharma ApS. (offentliggjort 2019-04-29)
Den 2019-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VENZO OPERATIONS A/S. (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-04-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CABA APS. (offentliggjort 2019-04-29)
Den 2020-11-16 fjernes Binavne: Friendly Capital IVS (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-01 tilføjes Navne: Friendly Holding ApS (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-01 tilføjes Vedtægter: 2020-11-01 (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-10-31 fjernes Navne: Friendly Holding IVS (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-10-31 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-08-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-12-31 (offentliggjort 2020-12-06)
Den 2020-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-04-01 (offentliggjort 2020-12-06)
Den 2020-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-06)
Den 2020-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-06)
Den 2020-03-31 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2020-12-06)
Den 2020-03-31 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2020-12-06)
Den 2019-07-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-07-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-02-28 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2018-09-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 240, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Ridehusvej 7, 2820 Gentofte (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2016-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ridehusvej 7, 2820 Gentofte (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2016-10-11 tilføjes Binavne: Friendly Capital IVS (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2016-10-11 tilføjes Direktion: Søren Luplau-Pagh (adm. dir.) (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-10-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at holdingselskab for andre ikke-finansielle selskaber. (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-03-31 (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-11 (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-10-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2016-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2016-10-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-10-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-10-11 tilføjes Legale ejere: Søren Luplau-Pagh (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-10-11 tilføjes Navne: Friendly Holding IVS (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2016-10-11 tilføjes Reelle ejere: Søren Luplau-Pagh (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2016-10-11 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2020-12-06)
Den 2016-10-11 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2020-12-06)
Den 2016-10-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-10-11 tilføjes Stiftere: Søren Luplau-Pagh (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-10-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-10-11 tilføjes Vedtægter: 2016-10-11 (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2016-10-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2016-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-12)