Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-05-27 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 1.1.1993 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Skt. Klemens Vænge 16, 5260 Odense S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 fjernes Revisor: JAVA INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-21 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 1.1.1993 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-20 fjernes Navne: SPECIALLÆGESELSKABET INGER SKOVEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-20 fjernes Direktion: Inger Grete Skoven (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive speciallægevirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-01 tilføjes Vedtægter: 1993-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-14 tilføjes Navne: SPECIALLÆGESELSKABET INGER SKOVEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-13 fjernes Navne: I.G.S., ODENSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-13 fjernes Bestyrelse: Morten Henning Vigh Skoven (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-13 fjernes Revisor: Steen Lykke Bruselius (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skt. Klemens Vænge 16, 5260 Odense S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-31 tilføjes Bestyrelse: Morten Henning Vigh Skoven (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-31 tilføjes Direktion: Inger Grete Skoven (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-31 tilføjes Navne: I.G.S., ODENSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-31 tilføjes Revisor: Steen Lykke Bruselius, JAVA INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)