Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2016-08-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JØRN BOLDING A/S. (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2020-10-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-20 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 55, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Finlandsgade 25, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Finlandsgade 25, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 55, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 55, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksberggade 16, 1459 København K (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2016-10-17 tilføjes Kontaktoplysninger: pnb@bolding.as (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2016-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberggade 16, 1459 København K (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2016-08-23 tilføjes Direktion: Peter Nybro Bolding (adm. dir.) (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2016-08-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2016-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2016-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-01 (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2016-08-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2016-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2016-08-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2016-08-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2016-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2016-08-23 tilføjes Legale ejere: Peter Nybro Bolding (offentliggjort 2016-11-12)
Den 2016-08-23 tilføjes Navne: Peter Nybro Bolding Holding ApS (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2016-08-23 tilføjes Reelle ejere: Peter Nybro Bolding (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2016-08-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2016-08-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2016-08-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2016-08-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2016-08-23 tilføjes Vedtægter: 2016-08-23 (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2016-08-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2016-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-11)