Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Blåklokken 12, 8700 Horsens (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-22 fjernes Direktion: Dorte Hestbek Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-01 (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-22 fjernes Hovedbranche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-22 fjernes Kontaktoplysninger: dorte@beinspiredforever.com (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-22 fjernes Legale ejere: Dorte Hestbek Sørensen, Allan Bamberg Ernstsen (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-22 fjernes Navne: Be Inspired Forever ApS (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-22 fjernes Reelle ejere: Dorte Hestbek Sørensen, Allan Bamberg Ernstsen (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-22 fjernes Stiftere: Dorte Hestbek Sørensen (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blåklokken 12, 8700 Horsens (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2019-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Kornblomsten 18, 8700 Horsens (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-09-20 tilføjes Kontaktoplysninger: dorte@beinspiredforever.com (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kornblomsten 18, 8700 Horsens (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2018-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Kjeldsensgade 13, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-23 tilføjes Legale ejere: Allan Bamberg Ernstsen (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2017-01-23 tilføjes Reelle ejere: Allan Bamberg Ernstsen (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2016-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kjeldsensgade 13, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2016-10-10 tilføjes Direktion: Dorte Hestbek Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2016-10-10 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med handel, samt anden hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2016-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2016-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-01 (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2016-10-10 tilføjes Hovedbranche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2016-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2016-10-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2016-10-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2016-10-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2016-10-10 tilføjes Legale ejere: Dorte Hestbek Sørensen (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2016-10-10 tilføjes Navne: Be Inspired Forever ApS (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2016-10-10 tilføjes Reelle ejere: Dorte Hestbek Sørensen (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2016-10-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2016-10-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2016-10-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2016-10-10 tilføjes Stiftere: Dorte Hestbek Sørensen (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2016-10-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2016-10-10 tilføjes Vedtægter: 2016-10-10 (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2016-10-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2016-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-22)