Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Signe Marie Mørup | 11.05.2017 | 27.08.2024 | direktør |
Jens Pagh Mørup | 01.09.2016 | 11.05.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Signe Marie Mørup | 11.05.2017 | 27.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lars Hagelskjær Mørup | 11.05.2017 | 27.08.2024 | formand |
Ditte Mørup | 01.09.2016 | 27.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Stig Mørup | 01.09.2016 | 27.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jens Pagh Mørup | 01.09.2016 | 11.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Signe Marie Mørup | 01.09.2016 | 10.05.2017 | formand |