Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Navne | Hovedbranche | ||||
Virksomhedsform |
Den 2022-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 59, 2300 København S (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-24 tilføjes Kontaktoplysninger: info@oadv.dk (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-23 fjernes Kontaktoplysninger: ejerforeninger@deas.dk (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2019-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2019-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Ove Jensens Alle 35, 8700 Horsens (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-05-03 tilføjes Kontaktoplysninger: ejerforeninger@deas.dk (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2019-05-02 fjernes Kontaktoplysninger: mst@casa-as.dk (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-05-03 tilføjes Navne: E/F St.holmen Glenten Viben Hejren (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-05-02 fjernes Navne: Ejerforeningen Strandholmen Glenten, Viben og Hejren (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2018-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ove Jensens Alle 35, 8700 Horsens (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2018-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Ove Jensens Alle 35, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ove Jensens Alle 35, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Ove Jensens Alle 35, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ove Jensens Alle 35, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Ove Jensens Alle 35, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2016-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ove Jensens Alle 35, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2016-10-10 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-10-10 tilføjes Kontaktoplysninger: mst@casa-as.dk (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2016-10-10 tilføjes Navne: Ejerforeningen Strandholmen Glenten, Viben og Hejren (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2016-10-10 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2016-10-10)