Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Signe Birgitte Schmid | 01.03.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kasper Michaelsen | 18.10.2016 | 29.02.2020 | direktør |
Bent Kemplar | 06.10.2016 | 18.10.2016 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Kovsted | 31.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Michael Jepsen | 11.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Braum Nielsen | 11.05.2021 | formand |
Frank Boldreel Bøje Andersen | 01.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Bodskov | 02.05.2018 | 31.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Braum Nielsen | 02.05.2018 | 10.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Hasselbalch | 18.10.2016 | 28.01.2021 | formand |
Leif Breum | 18.10.2016 | 01.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Corneliu-Hary Olaru | 18.10.2016 | 02.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Andrew John Wiles | 18.10.2016 | 02.05.2018 | bestyrelsesmedlem |