Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Hvidhvask | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Formål | Vedtægter | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Morlenesvej 19, 2840 Holte (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlebakken 1, 2840 Holte (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2017-01-02 sletter virksomheden Ejerskaber: LMT human capital ApS. (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LMT human capital ApS. (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2020-06-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-05-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-05-23 fjernes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Bibranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-12-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og besidde anparter og aktier i andre selskaber og dermed beslægtet virksomhed samt udøve virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-27 tilføjes Vedtægter: 2016-12-27 (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlebakken 1, 2840 Holte (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2016-10-04 tilføjes Direktion: Mikael Vennegaard Mielke (direktør) (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2016-10-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og besidde anparter og aktier i andre selskaber og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-10-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2016-10-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-04 (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2016-10-04 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-10-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2016-10-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2016-10-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2016-10-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2016-10-04 tilføjes Legale ejere: Mikael Vennegaard Mielke (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2016-10-04 tilføjes Navne: Visto ApS (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2016-10-04 tilføjes Reelle ejere: Mikael Vennegaard Mielke (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2016-10-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2016-10-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2016-10-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2016-10-04 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2016-10-04 tilføjes Stiftere: Mikael Vennegaard Mielke (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2016-10-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2016-10-04 tilføjes Vedtægter: 2016-10-04 (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-10-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2016-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-07)