Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Navne | ||||
Vedtægter | Kapital | Virksomhedsform | Formål | ||||
Hovedbranche | Reelle ejere | Direktion | Legale ejere | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lønbjergtoften 6, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Æblevænget 2, 5200 Odense V (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2020-04-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ULDAHL GRUPPEN A/S. (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-15 tilføjes Navne: P.U. Holding ApS (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-14 fjernes Navne: Peter Uldahl Holding ApS (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-15 tilføjes Vedtægter: 2020-04-15 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-02-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-17 tilføjes Navne: Peter Uldahl Holding ApS (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-02-16 fjernes Navne: Peter Uldahl Holding IVS (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-17 tilføjes Vedtægter: 2020-02-17 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-02-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-16 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2019-10-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter og aktiver i andre selskaber og dermed beslægtede opgaver. (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-01 tilføjes Navne: Peter Uldahl Holding IVS (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2019-10-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Uldahl Jensen (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-01 fjernes Reelle ejere: Lukas Rasmus Nielsen, Lars Frisdahl (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-01 tilføjes Vedtægter: 2019-10-01 (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2019-10-01 fjernes Direktion: Lars Frisdahl (direktør) (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-01 fjernes Legale ejere: Lars Frisdahl, Lukas Rasmus Nielsen (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-09-30 fjernes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-09-30 fjernes Navne: MyFridgeGroup IVS (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-09-30 fjernes Reelle ejere: Peter Uldahl Jensen (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Æblevænget 2, 5200 Odense V (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2016-10-07 tilføjes Direktion: Lars Frisdahl (direktør) (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2016-10-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er erhvervsmæssigt at udvikle og udnytte software og drive hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2016-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2016-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-07 (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2016-10-07 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2016-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 3,00 (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2016-10-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2016-10-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2016-10-07 tilføjes Legale ejere: Lars Frisdahl, Lukas Rasmus Nielsen, Peter Uldahl Jensen (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2016-10-07 tilføjes Navne: MyFridgeGroup IVS (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2016-10-07 tilføjes Reelle ejere: Peter Uldahl Jensen, Lukas Rasmus Nielsen, Lars Frisdahl (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2016-10-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2016-10-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2016-10-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2016-10-07 tilføjes Stiftere: Peter Uldahl Jensen, Lukas Rasmus Nielsen, Lars Frisdahl (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2016-10-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2016-10-07 tilføjes Vedtægter: 2016-10-07 (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2016-10-07 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2016-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-07)